董事,韩国礼,1965-04-20;监事,焦彤英,1961-03-15;董事,金敏,1963-08-02;董事,李永进,1963-12-17;董事,王玉林,1969-11-20;董事,武雄,1967-10-07;董事长,尹自波,1968-12-20;董事,周春宁,1960-03-24;
董事,韩国礼,1965-04-20;监事,焦彤英,1961-03-15;董事,金敏,1963-08-02;董事,李永进,1963-12-17;董事,王玉林,1969-11-20;董事,武雄,1967-10-07;董事长,尹自波,1968-12-20;董事,周春宁,1960-03-24;